HIGHBURY THEATRE CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates as a theatre company situated in North Birmingham. It promotes, maintains, improves, and advances education through the performance arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,230 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1970: Cofrestrwyd
- HIGHBURY LITTLE THEATRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BOWYER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Margaret Irene Lane | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Lea-Redmond | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Christopher Noakes | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Martin Christopher Walker | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Kenneth Robert Agnew | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Richard James Irons | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
ALISON JAYNE CAHILL | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Philip John Owen | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S HAYNES MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH PARRY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GWENDOLINE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.70k | £61.35k | £93.95k | £227.85k | £117.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.24k | £70.73k | £109.08k | £117.21k | £125.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £19.94k | N/A | N/A | £2.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD 4ANUARY 1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED,28TH NOVEMBER 1952,9TH DECEMBER 1969 AND 8 DECEMBER 1990.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PERFORMING AND PRACTISING ARTS INCLUDING DRAMA, MIME, DANCE, FILM, MUSIC AND THE VISUAL ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE SUTTON COLDFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Highbury Theatre Centre
Sheffield Road
SUTTON COLDFIELD
B73 5HD
- Ffôn:
- 01213732761
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window