Hanes ariannol HALIFAX TRADESMEN'S BENEVOLENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 224056
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.48k | £17.61k | £16.89k | £16.96k | £17.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.91k | £27.16k | £27.94k | £26.32k | £23.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.