HALIFAX SOCIETY FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 224258
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We offer sight loss specific information, support, advice and specialist equipment in our extensive sight centre to promote the independence of people with sight loss. We also have social groups in Brighouse and Halifax, regular Zoom groups, Tenpin bowling group, Local Eating Out Group (LEO), volunteering opportunities, AVIATORS scheme, newsletter and audio magazine, occasional day trips & more.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £172,518
Cyfanswm gwariant: £152,043

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
  • 16 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £247.43k £174.03k £86.52k £172.52k £172.52k
Cyfanswm gwariant £126.31k £140.94k £118.53k £152.04k £152.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Mai 2024 103 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 13 Mai 2024 103 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Tachwedd 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 27 OCTOBER 1953
Gwrthrychau elusennol
RELIEVING AND ASSISTING ACCORDING TO THEIR SEVERAL NECESSITIES BLIND PERSONS WHO HAVE LIVED FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS NEXT PRECEDING THE TIME OF SUCH APPLICATION IN THE COUNTY BOROUGH OF HALIFAX.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF HALIFAX
Hanes cofrestru
  • 04 Chwefror 1964 : Cofrestrwyd
  • 16 Chwefror 2022 : Tynnwyd