BRIGHOUSE WAR MEMORIAL (NURSES' ENDOWMENT) FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide financial assistance to people in need who reside in the former Borough of Brighouse
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Calderdale
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- BRIGHOUSE WAR MEMORIAL (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Jayne Reed | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Rev Jonathan Paul Webb | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||
Rev Michelle Petch | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||
Sophie Whittaker | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Dilly | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Krystina Benton | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Kirk | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
Oliver Willows | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
Melvyn Blagbrough | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Chris Pillai | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Charles Hopkinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Pam Fellowes | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
||||
BRENDA MONTEITH | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|||||
HOWARD BLAGBROUGH | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE BLAGBROUGH | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
COUNCILLOR DAVID KIRTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.15k | £6.28k | £6.40k | £6.53k | £6.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Awst 2024 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mawrth 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Mawrth 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF DECLARATION OF TRUST-28TH AUGUST 1925 SCHEME DATED 4.3.1963
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF THE SERVICES OF SUCH NURSES AND OTHER PERSONS AND SUCH COMFORTS AS MAY BE REQUIRED FOR THE PURPOSES OF MINISTERING TO THE WANTS OF THE INHABITANTS OF THE BOROUGH OF BRIGHOUSE AS CONSTITUTED FROM TIME TO TIME PARTICULARLY THE WOUNDED OR CONVALESCENT EX-SERVICE MEN.
Maes buddion
BOROUGH OF BRIGHOUSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Calderdale Borough Council
Town Hall
Halifax
HX1 1UJ
- Ffôn:
- 01422 393013
- E-bost:
- KIRSTY.SMITH@CALDERDALE.GOV.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window