ymddiriedolwyr THE SHAW LANDS TRUST
Rhif yr elusen: 224590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jess Leech | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||||
Elaine Worth | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||||
Councillor Joe Hayward | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|||||||
Kathryn Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||||
Councillor Kenneth Richardson | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|||||||
kevin george williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|||||||
MRS A FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Barry Reginald Eldred | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MALCOLM ROBERT BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR JOHN STEPHEN BOSTWICK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DR ELIZABETH ANGELA NORRIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Malcolm Yaxley Price | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.