ymddiriedolwyr LANCASHIRE COUNTY NURSING TRUST
Rhif yr elusen: 224667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN TIMOTHY WAINWRIGHT | Cadeirydd | 22 June 2021 |
|
|
||||
Mary Susanne Kime | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Graham Carter Curwen | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
Karen Joy Yates | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Pauline Atkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
JANICE SCANLON | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||
HADYN JAMES GIGG MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.