ymddiriedolwyr EDGE VILLAGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 225610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siobhain Whitty | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Clive Charles Richards | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Selina Gibb | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Anne Buckland-Smith | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
ANNIE NEW | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
ROGER BRIAN STEWART | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|||||
Martin John Freeman | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
BRYAN TREVOR CORBIN | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
MALCOLM HOLLINGSWORTH | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
ROGER BARRETT | Ymddiriedolwr | 10 July 2012 |
|
|
||||
JOHN AIDAN LUKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.