Hanes ariannol NEWCASTLE UPON TYNE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 226263
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803.99k | £894.44k | £887.18k | £1.04m | £3.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £808.32k | £867.44k | £848.61k | £1.00m | £657.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.03k | £16.00k | £17.35k | £17.25k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.70k | £49.14k | £50.65k | £59.13k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £662.46k | £749.70k | £762.74k | £935.36k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.46k | £46.96k | £41.37k | £19.84k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £30.33k | £32.64k | £15.07k | £11.45k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £756.83k | £812.64k | £794.51k | £951.23k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.11k | £8.26k | £6.97k | £6.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.