Hanes ariannol BELMONT ABBEY GENERAL TRUST

Rhif yr elusen: 226278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31m £517.43k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £847.39k £6.65m £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.05k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £610.40k £173.14k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £276.38k £150.10k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £38.07k £13.36k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £272.63k £152.88k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £112.82k £27.95k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £411.68k £85.51k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £508.01k £283.69k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £339.38k £104.27k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £22.35k £41.87k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.07k £6.23k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £6.27m N/A N/A N/A