Hanes ariannol ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 226545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.85m £5.24m £5.28m £7.08m £5.16m
Cyfanswm gwariant £4.53m £4.46m £4.73m £5.28m £4.70m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.59k £13.49k £14.80k £10.00k £18.38k
Incwm o roddion a chymynroddion £36.06k £173.69k £16.33k £12.17k £28.07k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £40.26k £25.69k £9.31k £13.18k £14.37k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.60m £4.83m £5.00m £6.63m £4.61m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £1.25k
Incwm - Buddsoddiad £173.89k £203.97k £252.03k £429.59k £505.51k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £2.00k £173.03k £12.32k £10.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.52m £4.45m £4.69m £5.26m £4.69m
Gwariant - Ar godi arian £9.25k £8.16k £42.31k £19.61k £11.64k
Gwariant - Llywodraethu £177.29k £123.33k £153.11k £161.24k £186.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £263.09k £83.74k £178.41k £252.51k £257.98k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0