Hanes ariannol EWING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 226746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £526.22k | £333.97k | £304.08k | £249.11k | £674.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £548.90k | £564.83k | £481.15k | £506.59k | £610.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £132.31k | £49.57k | £150.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £285.00k | N/A | N/A | N/A | £361.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £95.69k | N/A | N/A | N/A | £59.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £143.61k | N/A | N/A | N/A | £102.35k | |
|
Incwm - Arall | £1.91k | N/A | N/A | N/A | £156.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £541.62k | N/A | N/A | N/A | £568.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.28k | N/A | N/A | N/A | £42.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.41k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.28k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.