Hanes ariannol BRACKLEY WOMEN'S INSTITUTE AND GIRL GUIDE HALL

Rhif yr elusen: 227446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.47k £975 £3.85k £7.26k £10.84k
Cyfanswm gwariant £7.33k £7.37k £6.67k £9.48k £10.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A