MUSICIANS BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Musicians Benevolent Fund relieves need amongst professional musicians and their dependants and advances musical education for young musicians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£6,512,000
Roddion a chymynroddion | £5.50m | |
Weithgareddau elusennol | £6.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £63.00k | |
Buddsoddiadau | £942.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£11,268,000
Codi arian | £1.56m | |
Weithgareddau elusennol | £9.71m | |
Arall | £0 |
£979,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.56m | |
Gwariant elusennol | £9.71m |
Pobl

72 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- Help Musicians (Enw gwaith)
- HELP MUSICIANS UK (Enw gwaith)
- MBF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Tina Haughton-Campbell | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Lorna Clarke | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|||||
Louisa McCann | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Cornwell | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Roger James Boulton | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Isabel Garvey | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Samuel Donald Jackson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
James Lewis Benner | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Stephen Christopher Neil Swift | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Robert Duncan James Shennan | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Clifford Gary Fluet | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Peter Higgins | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Charisse Beaumont | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61m | £12.62m | £7.13m | £5.64m | £6.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.90m | £22.86m | £12.56m | £11.20m | £11.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £650.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £11.55m | £6.12m | £4.58m | £5.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.96k | £108.00k | £63.00k | £66.00k | £63.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.00k | £1.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.13m | £962.00k | £951.00k | £993.00k | £942.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.61m | £2.37m | £2.15m | £3.24m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.23m | £20.74m | £10.95m | £9.57m | £9.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.68m | £1.22m | £1.61m | £1.63m | £1.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £164.56k | £115.00k | £217.00k | £273.00k | £318.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £586.10k | £550.00k | £56.00k | £77.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £250.24k | £114.00k | £295.00k | £141.00k | £140.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £899.00k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.50m | £2.36m | £2.49m | £2.57m | £2.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £63.66m | £57.75m | £58.61m | £47.25m | £43.04m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.68m | £5.32m | £4.06m | £4.53m | £5.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.12m | £2.30m | £1.42m | £1.43m | £1.38m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH DECEMBER 1930 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7/4/32, 29/3/50, 3/7/80, 8/12/87, 27/7/94 AND 6/10/98 AND SCHEME DATED 31/12/90 AND 13/7/92 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/04/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 JUN 2019 as amended on 04 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED (THE "OBJECTS") ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) TO RELIEVE POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO ADVANCE EDUCATION AMONG: (1) MUSICIANS; (2) THOSE PERSONS (NOT BEING MEMBERS OF THE ASSOCIATION) WHO WORK OR HAVE WORKED IN PROFESSIONS OR OCCUPATIONS CLOSELY CONNECTED WITH MUSIC AND WHO IN THE OPINION OF THE ASSOCIATION HAVE RENDERED VALUABLE SERVICE TO MUSIC; (3) THE SPOUSES, CHILDREN AND OTHER DEPENDENTS OF THOSE SET OUT IN (1) AND (2) ABOVE; AND (B) TO ADVANCE MUSICAL EDUCATION AMONG MUSICIANS AND ALSO AMONG MEMBERS OF THE PUBLIC. NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE ASSOCIATION’S PROPERTY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- AGNES BAKER FUND
- CHARITIES ADMINISTERED IN CONNEXION WITH THE BRITISH MUSICIANS SICK AND PENSION SOCIETY
- CONVALESCENT HOME
- CONVALESCENT HOME ENDOWMENT FUND INCLUDING THE MANAGEMENT FUND
- COURTAULD TRUST FOR THE ADVANCEMENT OF MUSIC
- GEOFFREY SHAW MEMORIAL FUND
- HENRY AND LILY DAVIS FUND
- IVOR NEWTON BEQUEST
- MISS S M TUTTON CHARITABLE TRUST
- MUSICIANS BENEVOLENT FUND COMMON INVESTMENT FUND
- SAMARITAN FUND
- STANLEY ROGERS WILL TRUST
- THE GUILHERMINA SUGGIA GIFT
- THE MANOUG PARIKIAN AWARD
- THE MIRIAM LICETTE SCHOLARSHIP
- THE PETER WHITTINGHAM FUND
- THE PROFESSOR CHARLES LEGGET FUND
- WILLIS AND GRACE GRANT CHARITABLE TRUST
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HELP MUSICIANS
7-11 BRITANNIA STREET
LONDON
WC1X 9JS
- Ffôn:
- 02072399100
- E-bost:
- secretariat@helpmusicians.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window