Hanes ariannol GWYNEDD (CAERNARFON) FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 228500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.21k £12.32k £17.50k £17.38k £17.58k
Cyfanswm gwariant £18.55k £10.31k £15.28k £16.48k £17.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.26k N/A N/A N/A N/A