Hanes ariannol SPALDING RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 229268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.96k £36.08k £41.19k £45.30k £47.07k
Cyfanswm gwariant £32.12k £32.40k £37.29k £52.87k £47.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A