Ymddiriedolwyr YORK CIVIC TRUST

Rhif yr elusen: 229336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Delma Joan Tomlin Cadeirydd 03 October 2024
Dim ar gofnod
SUSAN LESLEY PALMER Ymddiriedolwr 03 October 2024
THE ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Roy Neil Wallington Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
Richard Charles Fernyhough Thompson Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
William Roger Woolley Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
Matthew Seddon Ymddiriedolwr 04 October 2023
Dim ar gofnod
Richard William Smith Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Helen Margaret Dobson Ymddiriedolwr 13 December 2020
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER CHARLES WEBB Ymddiriedolwr 09 October 2019
YORKSHIRE GARDENS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Constance Bundy Ymddiriedolwr 09 October 2019
ELVINGTON SENIOR PARISHIONERS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
SHELDON MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Anthony Dormer May Ymddiriedolwr 09 October 2019
SOUTH BANK SINGERS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ann Elizabeth Margaret Heaps Ymddiriedolwr 22 January 2018
Dim ar gofnod
STEPHEN ERIC LUSTY Ymddiriedolwr 04 October 2017
Dim ar gofnod
Andrew John Scott Ymddiriedolwr 29 October 2013
North Yorkshire Moors Railway Trust
Derbyniwyd: Ar amser