Dogfen lywodraethu THE GLASTONBURY PEOPLE'S TRUST
Rhif yr elusen: 229604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 16 JUNE 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION (CONCURRED WITH BY CHARITY COMMISSIONERS UNDER S.74 OF THE CHARITIES ACT 1993 DATED 22 MAY 2002) AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 4 MAY 2004 AND AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 MARCH 2009 AS AMENDED ON 08 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE RESIDUE OF THE SAID YEARLY INCOME FOR RELIEF IN NEEDIN ACCORDANCE WITH THEPROVISIONS OF THE SCHEME (FOR FURTHER DETAILS PLEASE SEE 26 AND 27 OF THE SAID SCHEME).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF GLASTONBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.