Hanes ariannol THE ERNEST KLEINWORT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 229665
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £862.02k | £780.48k | £741.56k | £611.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.04m | £2.41m | £2.30m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £55.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50m | £862.02k | £780.48k | £686.56k | £611.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.92m | £1.75m | £2.03m | £1.99m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £215.60k | £290.11k | £382.24k | £312.52k | £287.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.07k | £19.68k | £67.99k | £0 | £39.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.76m | £1.63m | £1.96m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £215.60k | £290.11k | £313.53k | £312.52k | £287.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.