Hanes ariannol SISTERS OF MERCY SUNDERLAND
Rhif yr elusen: 229943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £1.91m | £1.44m | £1.56m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.86m | £2.39m | £2.24m | £2.38m | £2.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £770.62k | £541.44k | £572.15k | £499.86k | £414.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £523.33k | £221.06k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.06m | £1.14m | £863.91k | £1.06m | £964.03k | |
|
Incwm - Arall | £357 | £0 | £0 | £669 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.21m | £2.01m | £2.14m | £2.28m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £644.75k | £382.99k | £93.72k | £106.26k | £95.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.48m | £1.27m | £1.25m | £1.29m | £39.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £99.86k | £104.46k | £93.72k | £106.26k | £95.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.