Hanes ariannol THE BRITISH AIRLINE PILOTS ASSOCIATION BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 229957
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.25k £51.59k £51.93k £47.56k £284.16k
Cyfanswm gwariant £30.55k £83.54k £77.46k £64.85k £90.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A