Hanes ariannol WOMEN'S INSTITUTE - AUGHTON

Rhif yr elusen: 230248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.86k £19.76k £4.67k £4.00k £3.50k
Cyfanswm gwariant £11.20k £5.75k £2.70k £2.59k £2.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A