Hanes ariannol ADAMS ELEEMOSYNARY CHARITIES
Rhif yr elusen: 230499
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.14k | £10.69k | £8.10k | £11.62k | £285.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07k | £6.94k | £5.25k | £7.72k | £8.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.