Hanes ariannol THE CRESCENT HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 230679
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.87k | £361.30k | £397.41k | £438.15k | £264.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £378.62k | £374.57k | £387.71k | £381.98k | £207.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £289.12k | £113.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.