ymddiriedolwyr THE SALVATION ARMY OFFICERS' PENSION FUND
Rhif yr elusen: 230791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Paul Kingscott | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Commissioner Robyn Maxwell | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Colonel Peter James Forrest | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Commissioner Garth Niemand | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Major Richard Waters | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Commissioner Paul Main | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Lieut- Colonel Andrew McCombe | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|||||
Major Carelle Daws | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
LIEUT-COLONEL BEVERLEY MCCOMBE | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.