DAWSON'S COTTAGES

Rhif yr elusen: 231087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides accommodation in accordance with the provisions of the Dawson Trust

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £31,266
Cyfanswm gwariant: £17,536

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria
  • Durham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Stuart Ing Cadeirydd 04 November 2021
BARNARD CASTLE AND MARWOOD WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Irene Valerie Ewart Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Dr John Jackson White Ymddiriedolwr 01 March 2022
DURHAM DALES PARISH NURSING
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH BARNARD CASTLE
Derbyniwyd: Ar amser
Ailsa McKenzie Ymddiriedolwr 20 January 2022
THE BROUGH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Karen McSkimming Ymddiriedolwr 04 November 2021
Dim ar gofnod
Dr Michael Richard McLean Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.64k £19.15k £23.97k £32.14k £31.27k
Cyfanswm gwariant £53.69k £12.07k £17.47k £44.93k £17.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 Montalbo Road
Barnard Castle
Co.Durham
DL12 8BP
Ffôn:
01833637594
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael