Hanes ariannol THE ENGLISH STAGE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 231242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.98m | £6.63m | £5.60m | £5.90m | £6.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.01m | £7.93m | £4.41m | £6.55m | £7.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.31m | £2.31m | £3.32m | £2.86m | £2.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.57m | £3.67m | £5.14m | £3.96m | £3.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £945.04k | £825.88k | £368.79k | £744.44k | £982.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.94m | £1.72m | £42.94k | £779.73k | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.94k | £5.16k | £1.70k | £819 | £16.18k | |
|
Incwm - Arall | £521.40k | £412.82k | £45.46k | £417.52k | £735.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.16k | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.79m | £6.05m | £3.87m | £5.55m | £6.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.12m | £371.83k | £1.00m | £1.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £16.00k | £16.00k | £17.50k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £758.45k | £169.66k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.