THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - BEDFORD BRANCH

Rhif yr elusen: 231568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

COLLECTION OF DONATIONS, LEGACIES, GRANTS, MEMBERS SUBSCRIPTIONS FOR THE PROVISION OF FINANCIAL AID AND OTHER SUPPORT TO EX AND CURRENT MEMBERS OF THE RAF

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £9,813
Cyfanswm gwariant: £11,758

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Leslie Norman Fishman Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Raymond John Rowland Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Suckvinder Jdali Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Mark Salisbury Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Jason Hollamby Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Councillor Andrea Spice Ymddiriedolwr 27 March 2024
TAVISTOCK COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
BEDFORD PARK
Derbyniwyd: Ar amser
BEDFORD MAYOR'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Petra Mackenzie Ymddiriedolwr 17 November 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.92k £43.62k £7.82k £20.00k £9.81k
Cyfanswm gwariant £36.36k £49.17k £4.20k £19.00k £11.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Tachwedd 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Tachwedd 2021 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
93 Ashburnham Road
Bedford
Bedfordshire
MK40 1EA
Ffôn:
01234 350107
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

rafa-bedford.org.uk