Hanes ariannol CHARITABLE TRUSTS OF THE CONGREGATION OF FRANCISCAN MISSIONARIES OF THE DIVINE MOTHERHOOD
Rhif yr elusen: 232098
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73m | £7.05m | £4.36m | £4.43m | £4.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.14m | £6.11m | £7.09m | £7.78m | £7.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.63m | £3.93m | £2.55m | £2.30m | £2.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £111.80k | £0 | £42.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.49m | £3.08m | £1.60m | £2.07m | £1.91m | |
|
Incwm - Arall | £496.21k | £48.26k | £169.12k | £58.70k | £163.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.72k | £0 | £130.09k | £83.19k | £122.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.00m | £1.82m | £7.09m | £7.75m | £7.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £137.38k | £151.61k | £1.56k | £27.05k | £36.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.24k | £32.08k | £32.92k | £32.88k | £35.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £210.68k | £706.14k | £437.32k | £642.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £137.38k | £151.61k | £1.56k | £27.05k | £36.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £4.13m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.