Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HULL AND EAST RIDING BRANCH

Rhif yr elusen: 232225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £580.16k £550.32k £505.70k £916.93k £1.08m
Cyfanswm gwariant £277.25k £514.18k £764.16k £765.71k £857.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £44.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £453.40k £224.79k £144.23k £569.20k £575.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £110.20k £265.03k £237.64k £294.41k £358.47k
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.80k £60.49k £33.78k £32.15k £98.95k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £281.86k £30.64k
Incwm - Buddsoddiad £1.75k £9 £2.42k £5.58k £35.07k
Incwm - Arall £0 £0 £87.61k £15.60k £14.48k
Incwm - Cymynroddion £110.23k £149.75k £100.18k £177.00k £483.58k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £165.39k £514.18k £571.13k £526.93k £596.43k
Gwariant - Ar godi arian £111.86k £0 £193.03k £238.78k £261.20k
Gwariant - Llywodraethu £6.28k £788 £16.04k £15.93k £8.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0