Hanes ariannol THE ENGLISH PROVINCE OF THE ORDER OF THE DAUGHTERS OF MARY AND JOSEPH (OTHERWISE KNOWN AS THE LADIES OF MARY)
Rhif yr elusen: 232421
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £1.62m | £1.80m | £2.82m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.93m | £1.69m | £1.78m | £4.34m | £4.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.42k | £555.73k | £526.26k | £589.86k | £682.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £487.35k | £383.68k | £533.11k | £769.48k | £769.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £686.92k | £684.40k | £737.26k | £422.34k | £413.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.04m | £35.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £115.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.83m | £1.54m | £1.60m | £4.27m | £4.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.06k | £96.41k | £123.89k | £13.78k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £599.06k | £153.52k | £135.26k | £2.65m | £2.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.00k | £51.94k | £56.04k | £58.35k | £60.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.