Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 232580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.60m | £4.53m | £4.79m | £4.87m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.40m | £3.94m | £3.53m | £4.37m | £4.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.00k | £321.38k | £726.12k | £202.46k | £228.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £747.80k | £985.81k | £796.67k | £1.13m | £987.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.58m | £2.03m | £1.98m | £2.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £678.22k | £670.98k | £618.97k | £863.36k | £724.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £2.27m | £2.14m | £2.01m | £2.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.78k | £11.80k | £9.37k | £11.07k | £22.80k | |
|
Incwm - Arall | £6.14k | £0 | £0 | £0 | £151.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £84.43k | £193.21k | £617.08k | £389.73k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.35m | £2.86m | £2.71m | £3.16m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £1.08m | £825.42k | £1.21m | £605.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £371.41k | £343.58k | £469.80k | £542.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.21k | £0 | £0 | £0 | £7.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £704.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.