ymddiriedolwyr THE WEIZMANN INSTITUTE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 232666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ARABELLA DUFFIELD | Cadeirydd | 27 May 2015 |
|
|
||||||||||
Bianca Rose Roden | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||||||||
Martin Paisner CBE MA LLM | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 | ||||||||||||
Simon John Sturge | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Iris Good | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||||||||
Denitza Roussinova | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||||||||
David Norman Marks | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||||||||
DEAN LUSH | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|||||||||||
Charles Wolfson Townsley | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||||||||
HAYLEY SIEFF | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||||||||
DENIS GRAHAM RAEBURN | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||||||||
MICHAEL SANDLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.