Hanes ariannol THE COMMUNITY OF THE RESURRECTION

Rhif yr elusen: 232670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.75m £1.56m £1.44m £1.43m £1.80m
Cyfanswm gwariant £1.68m £1.59m £1.79m £2.11m £1.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £87.27k £105.83k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £740.00k £727.00k £501.00k £370.00k £442.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £37.00k £31.00k £76.00k £108.00k £124.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £705.00k £584.00k £578.00k £615.00k £734.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £267.00k £220.00k £284.00k £337.00k £360.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £136.00k
Incwm - Cymynroddion £134.00k £282.00k £178.00k £58.00k £149.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.44m £1.40m £1.60m £1.89m £1.64m
Gwariant - Ar godi arian £243.00k £190.00k £187.00k £215.00k £205.00k
Gwariant - Llywodraethu £17.00k £17.00k £9.00k £20.00k £501.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £12.00k £14.00k £19.00k £15.00k £5.59k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £128.00k £89.00k £74.00k £108.00k £91.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0