Hanes ariannol THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 233700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £599.92k | £2.31m | £1.93m | £1.10m | £726.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £819.81k | £748.98k | £294.27k | £637.57k | £402.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.63k | £2.00m | £1.62m | £649.02k | £132.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70k | £0 | £0 | £1.28k | £3.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £451.58k | £309.79k | £305.93k | £448.15k | £590.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.22k | £159.76k | £270.86k | £598.97k | £108.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £727.86k | £658.80k | £195.37k | £618.40k | £309.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £91.95k | £90.17k | £98.90k | £19.18k | £92.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.86k | £6.16k | £7.84k | £8.56k | £9.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £722.00k | £652.65k | £187.54k | £609.84k | £300.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £91.95k | £90.17k | £98.90k | £19.18k | £92.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.