Dogfen lywodraethu THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 233700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 12 SEPTEMBER 1963 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 22 OCTOBER 1991 AND 26 OCTOBER 2009. ORDER OF 9 MAY 2006 FOR POWER OF AMENDMENT. DEED OF AMENDMENT DATED 1 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION MAINTENANCE AND ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR MUSICAL EDUCATION AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF MUSIC, DRAMA, MIME, DANCING AND SINGING OR ANY FURTHER CHARITABLE OBJECTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.