ymddiriedolwyr THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 233700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES EDWARD MCIAN CLARK | Cadeirydd |
|
||||||||
Sarah Quinn | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||||
DANIEL ROSS | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
James Lennox Mackenzie | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|||||||
LADY WENDY PARMLEY | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||||
Richard Hardie | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||||
JOHN SHAKESHAFT | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|||||||
SIR ROCCO FORTE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
KATHRYN ALEXANDRA MCDOWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LADY ALIAI FORTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.