Hanes ariannol THE WILLIE ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 233731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.38k £34.50k £35.44k £38.83k £41.53k
Cyfanswm gwariant £66.13k £31.00k £15.19k £21.64k £37.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A