Dogfen lywodraethu CHARITY OF JOHN SUTTON FOR THE VICAR OF ST MARY, BURY ST EDMUNDS
Rhif yr elusen: 234052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL OF JULY 1696,HIGH COURT DECREE DATED 30 JANUARY 1834,ORDER OF 11 OCTOBER 1907,SCHEME OF 30 JUNE 1914,ORDER OF 13 AUGUST 1918 AND SCHEME OF 21 DECEMBER 1988
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT TO THE MINISTER OF ST. MARY'S FOR A SERMON IN EASTER WEEK.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BURY ST. EDMUNDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.