Hanes ariannol PHILIP METCALFE'S ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 234453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.75k £18.82k £9.56k £19.06k £114.46k
Cyfanswm gwariant £28.78k £12.84k £11.22k £28.39k £165.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £94.22k