Hanes ariannol STEWARDSHIP SERVICES (UKET) LIMITED
Rhif yr elusen: 234714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.54m | £145.74m | £119.36m | £102.24m | £114.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.94m | £92.89m | £123.94m | £93.75m | £104.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.89m | £141.65m | £114.32m | £98.14m | £109.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.04m | £1.15m | £1.42m | £1.38m | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.61m | £2.94m | £3.62m | £2.53m | £3.55m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £194.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.25m | £697.00k | £1.45m | £1.79m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £73.64m | £90.85m | £121.00m | £92.95m | £103.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £296.00k | £318.00k | £594.00k | £796.00k | £798.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £104.00k | £140.00k | £152.00k | £149.00k | £165.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.62m | £74.51m | £97.34m | £72.58m | £82.59m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £296.00k | £270.00k | £515.00k | £479.00k | £469.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.73m | £2.34m | £0 | £16.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.