Hanes ariannol TURNING POINT
Rhif yr elusen: 234887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.86m | £128.22m | £132.81m | £143.69m | £152.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.67m | £125.88m | £128.36m | £141.23m | £151.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £122.62m | £120.46m | £130.81m | £139.04m | £107.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.00k | £157.02k | £1.98m | £4.62m | £864.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.11k | £14.17k | £15.13k | £29.84k | £8.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £130.81m | £128.18m | £132.79m | £143.66m | £152.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.53k | £29.41k | £3.00k | £3.96k | £154.06k | |
|
Incwm - Arall | £12.56k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £127.59m | £125.88m | £128.36m | £141.23m | £151.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £241.09k | £230.61k | £228.60k | £283.92k | £318.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £72.19k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.