ymddiriedolwyr CHARLOTTE BROADWOOD TRUST
Rhif yr elusen: 234909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GOODALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexandra Ailsa Kirsty Baker | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Maureen Ellen Newman | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
David Dennis Silliman | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
CHRISTINE BATY | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|
||||
AMANDA SCHRYVER | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.