Hanes ariannol MANSE HELD IN CONNECTION WITH HOPE STRICT BAPTIST CHAPEL
Rhif yr elusen: 235319
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 30/10/2014 | 30/10/2015 | 30/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40k | £2.40k | £2.40k | £2.40k | £1.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.04k | £1.86k | £4.33k | £11.32k | £875 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.