Hanes ariannol THE HORNSBY PROFESSIONAL CRICKETERS FUND

Rhif yr elusen: 235561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.25k £25.48k £27.27k £23.45k £26.12k
Cyfanswm gwariant £46.77k £38.37k £31.50k £26.44k £24.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A