Hanes ariannol SWANSEA AND BRECON DIOCESAN TRUST (INCORPORATED)

Rhif yr elusen: 235831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.13k £57.31k £59.32k £83.89k £74.40k
Cyfanswm gwariant £245.50k £65.90k £52.29k £86.45k £84.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A