ymddiriedolwyr ROGERS' ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 236424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART HOLLAND | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|
||||||||||
Lesley Anne Elliott | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||||||
The Very Revd Andy Bowerman - Dean of Bradford | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||||||||
Peter William Foskett | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||||||||
Andrew Joseph McPhee | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||||||||
Andrew Kempston-Parkes | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||||||||
Martin Wright | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||||||||
Rev Alan Garrow | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|||||||||||
Rev Matthew Evans | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||||||||
JUDITH SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.