Ymddiriedolwyr HENRY SMITH

Rhif yr elusen: 236462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Angela Therese Terelak Ymddiriedolwr 20 May 2025
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
Paula Booth Ymddiriedolwr 07 July 2022
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Alison Martin Ymddiriedolwr 22 March 2021
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Cosser Ymddiriedolwr 11 March 2021
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN CHRISTINE HEAGIN Ymddiriedolwr 16 July 2020
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
GILLIAN MARTIN Ymddiriedolwr 18 November 2019
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRUSTEES OF THE OCKFORD RIDGE SCOUT AND GUIDE HEADQUARTERS
Derbyniwyd: Ar amser
REV JAMES RATTUE Ymddiriedolwr
EDUCATIONAL FOUNDATION OF HENRY SMITH
Derbyniwyd: Ar amser
FARNCOMBE IN GODALMING CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN FARNCOMBE
Derbyniwyd: Ar amser
FARNCOMBE INFANTS TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser