ymddiriedolwyr NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 236629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR K FARRELL | Cadeirydd |
|
||||||
Tesfai Berhane | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Jill Allen-King | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|||||
Clive Lever | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Silver | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|||||
Dr Devaki Sivasubramanian | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
MR A HODGSON | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.