Hanes ariannol THE SHEFFIELD FORGEMASTERS LIMITED BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 236986
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £8.32k £13.76k £14.67k £20.53k
Cyfanswm gwariant £3.00k £35.23k £3.22k £11.14k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A