Hanes ariannol SHROPSHIRE YEOMANRY COMRADES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 237251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.76k £2.07k £3.96k £3.15k £14.28k
Cyfanswm gwariant £3.42k £1.27k £2.37k £2.26k £12.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A